Entreprise : SCP D'INFIRMIER-IERES PECQUET DUVAL GUINGOUAIN BOUVIER - SIREN 440 190 387
Identité
Dénomination
SCP D'INFIRMIER-IERES PECQUET DUVAL GUINGOUAIN BOUVIER
SIREN (siège)
440 190 387
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2001
Début d’activité
02/01/2002
Date de fin de la personne morale
17/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'infirmiers
Activité principale
L'exercice en commun de la profession d'Infirmier-Ieres et notamment les soins infirmiers (hygiène corporelle et de propreté) préventifs curatifs ou palliatifs de nature technique relationnelle et éducative
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
RUE BASSE FRANCONIE 14290 ORBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUINGOUAIN MADLEEN , THERESE-MARIE-MARTINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
LAMBERT CHRISTINE , STEPHANIE , GINETTE
Nom d'usage
DUVAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
LEROY SANDRINE , ODETTE , JEANNE
Nom d'usage
BOUVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Orbec
Nom, Prénom(s)
PECQUET LOIC , FRANCOIS , JOEL , NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Orbec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44019038700025
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun de la profession d'Infirmier-Ieres et notamment les soins infirmiers (hygiène corporelle et de propreté) préventifs curatifs ou palliatifs de nature technique relationnelle et éducative
Adresse
RUE BASSE FRANCONIE
14290 , ORBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44019038700017
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activité principale
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Adresse
4 RUE DU BAILLAGE
14290 , ORBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2035
Date d'ajout
21/07/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 01/04/2010 Ancienne : SCP D'INFIRMIER-IERES MOLINARO PECQUET DUVAL GUINGOUAIN Nouvelle : SCP D'INFIRMIER-IERES PECQUET DUVAL GUINGOUAIN BOUVIER Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Partant : MOLINARO Marie-Thérèse Bernadette Gilberte, Co-gérant associé à compter du 31/03/2010 Nouveau : BOUVIER Sandrine Odette Jeanne, Co-gérant associé à compter du 01/04/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1104
Date d'ajout
09/09/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 01/08/2008 : Ancienne adresse : 4 rue du Bailliage 14290 Orbec Nouvelle adresse : rue de Basse Franconie 14290 Orbec Transfert de l'établissement principal à compter du 01/08/2008 : Ancienne adresse : 4 rue du Bailliage 14290 Orbec Nouvelle adresse : rue de Basse Franconie 14290 Orbec
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
27/02/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/02/2007 : Partant : Tardif Nadine Nicole Lucile, co gérant associé Nouveau : Guingouain Madleen Thérèse-Marie-Martine, co gérant associé Changement de dénomination à compter du 01/02/2007 Ancienne : Scp d'Infirmier-Ieres Molinaro Pecquet tardif Duval Nouvelle : Scp d'Infirmier-Ieres Molinaro Pecquet Duval Guingouain
Numéro d'observation
1559
Date d'ajout
22/12/2005
Description
Modification autre Changement de dénomination / ancienne : Scp d'Infirmier-Ieres Molinaro Pecquet tardif - nouvelle : Scp d' Infirmier-Ieres Molinaro Pecquet tardif Duval. Nomination de mme Christine Duval née Lambert en qualité de Co-Gerante associée. Il est à note que mme Molinaro - Mr Pecquet et mme tardif sont aussi Co-Gerants associés de la société. Date d'effet : 01/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).