Entreprise : SCI DES DEUX THIERS - SIREN 440 185 312
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2022)
Dénomination
SCI DES DEUX THIERS
SIREN (siège)
440 185 312
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2001
Date de fin de la personne morale
17/12/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
20 AV THIERS 47500 FUMEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYLE YVES , RICHARD , CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Fumel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/2001
Siret
44018531200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers en France, qui seront apportés à la société ou acquis par elle, et plus généralement toutes opérations se rapportant à l'objet ci-dessus et n'affectant pas le caractère civil de la société
Adresse
20 AV 20 avenue Thiers
47500 , Fumel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3786
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Dissolution à compter du 22/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/10/2020, liquidateur : BAYLE Yves Richard Christian, siège de la liquidation : 20 Avenue Thiers 47500 Fumel, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 11/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).