Entreprise : DUMAS - SIREN 440 165 504
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2018)
Dénomination
DUMAS
SIREN (siège)
440 165 504
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2001
Fermeture de l'établissement - 44016550400026
- Date d'effet de la fermeture : 20/08/2018
Fermeture de l'établissement - 44016550400018
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2008
Date de fin de la personne morale
10/12/2100
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital minimum
310000 EUR
Adresse du siège
39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIO SOPHIE
Nom d'usage
CHEVALIER
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
BUCHETON PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUILLOT JOELLE
Nom d'usage
MOULAIRE
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
GIRAUD MURIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2001
Siret
44016550400018
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
75 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/12/2001
Siret
44016550400026
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et administration de terrains et d'immeubles de toute nature et notamment industriels, commerciaux, d'habitation, de parts d'actions de sociétés a prépondérance immobilière, l'exploitation par bail ou autrement des immeubles sociaux
Adresse
39 AV 39 avenue George V
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1896722
Date d'ajout
06/09/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2001B1896716
Date d'ajout
06/09/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 13-07-2018
Numéro d'observation
2001B1896717
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Associé unique : BLEECKER SA 39 avenue George V 75008 Paris RCS 572 920 650 Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).