Entreprise : MELUN SUD - SIREN 440 156 222
Identité
Dénomination
MELUN SUD
SIREN (siège)
440 156 222
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2001
Date de fin de la personne morale
16/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.46 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE NICE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOYUNCU OZGUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Montereau-Fault-Yonne
Dénomination
SEINE ET MARNE SERVICES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Melun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44015622200026
Code APE
452A
Adresse
12 RUE DE NICE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
44015622200018
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
entreprise générale de bâtiment tout corps d'état sous-traitance travaux publics.
Adresse
90 RUE 90 Avenue du Général de Gaulle
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/03/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 21/03/2005 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/01/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/01/2004 nommant M COULET Robert en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/02/2003
Description
: Par Jugement en date du 17/02/2003 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M KOYUNCU Ozgur en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/02/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/02/2003 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/01/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 20/01/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 30/06/2002. Juge Commissaire : M MATHIEU PIERRE Représentant des Créanciers : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/10/2002
Description
: Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/12/2001
Description
Historique des observations depuis le 17/12/2001 : Radiation par suite du transfert de siège social à Paris 11e 12 rue de Nice.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 15/07/2002. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).