Entreprise : VEROMENCE - SIREN 440 111 540
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2021)
Dénomination
VEROMENCE
SIREN (siège)
440 111 540
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2001
Fermeture de l'établissement - 44011154000017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 44011154000025
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
09/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
52 BD VICTOR HUGO 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LACOUR FRANCK , MARCEL , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/2001
Siret
44011154000017
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
loueur en meublé professionnel
Adresse
52 BD 52 boulevard Victor Hugo
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2001
Siret
44011154000025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOUEUR EN MEUBLE PROFESSIONNEL
Adresse
COPROPRIETE PLACE GRISELLE
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT N 215 RES ALAMANDA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/07/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/06/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : L'INFORMATEUR JUDICIAIRE DU : 21-05-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/06/2021
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31-12-2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/2002
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/10/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).