Entreprise : CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE SAVERNE - SIREN 440 047 603
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2022)
Dénomination
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE SAVERNE
SIREN (siège)
440 047 603
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2002
Date de fin de la personne morale
22/01/2100
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA POSTE 67700 SAVERNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHALCK CHRISTINE , MARIE , ANGELE
Nom d'usage
WAGNER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saverne
Nom, Prénom(s)
OTT ALAIN , HUGUES , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Nom, Prénom(s)
HAUG DIT GENTES SERGE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saverne
Dénomination
AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44004760300012
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
2 RUE DE LA POSTE
67700 , SAVERNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2008
Siret
44004760300020
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Adresse
22 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
67350 , VAL-DE-MODER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1322
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Radiation du RCS le 23/02/2022 avec effet au 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4558
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/04/2020 Liquidateur : AUDIT GESTION DEVELOPPEMENT (SARL) Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue de la Poste 67700 Saverne Journal d'annonces légales : LES AFFICHES ALSACE ET LORRAINE en date du 20/11/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 28/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).