Entreprise : SCEA PETIT VERSAILLES - SIREN 440 014 645
Identité
Dénomination
SCEA PETIT VERSAILLES
SIREN (siège)
440 014 645
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2001
Début d’activité
15/07/2001
Date de fin de la personne morale
13/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage ovin caprin
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Qualité
Actif agricole
Capital social
15250 EUR
Adresse du siège
DURIVAGE 97224 DUCOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGUSTIN ROGER , DONATIEN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Rivière-salée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2001
Siret
44001464500012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage ovin caprin
Autres Activités
Activités des sièges sociaux
Adresse
DURIVAGE
97224 , DUCOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/07/2001
Siret
44001464500020
Code APE
0119Z - Autres cultures non permanentes
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Autres cultures non permanentes
Adresse
BARETO
97227 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE ANNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5367
Date d'ajout
05/10/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/09/2012 Liquidateur : AUGUSTIN Roger, Donatien Le siège de la liquidation est fixé à Quartier Petit versailles 97227 SAINTE ANNE (MARTINIQUE) Journal d'annonces légales : France Antilles 28/08/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4903
Date d'ajout
17/12/2004
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : M. ROY-BELLEPLAINE CHRISTOPHE NOUVEAU GERANT : M. AUGUSTIN ROGER, DONATIEN Date d'effet : 28/06/2004
Numéro d'observation
4903
Date d'ajout
17/12/2004
Description
ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DATE DU 28.06.04 ENTRE M. ROY-BELLEPLAINE CHRISTOPHE,LE CEDANT ET M. AUGUSTIN ROGER, LE CESSIONNAIRE - ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DATE DU 28.06.04 ENTRE M. AUGUSTIN ANTOINE, LE CEDANT ET MME JOSETTE AUGUSTIN, LE CESSIONNAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).