Entreprise : GFA ST BLANDIN - SIREN 440 011 856
Identité
Dénomination
GFA ST BLANDIN
SIREN (siège)
440 011 856
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2002
Début d’activité
18/01/2019
Date de fin de la personne morale
21/04/2069
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Gestion, administration de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
159431.18 EUR
Adresse du siège
CHE DE SAINT PAUL A ROSOY 89100 SENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE CHAMPBERTRAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAULTIER DE CARVILLE CHRISTOPHE , MARIE , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Louvigné-de-Bais
Nom, Prénom(s)
AUBE ANTOINE , MARIE , PIERRE , DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
AUBE ISABELLE , MARIE
Nom d'usage
GHORBANIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Mantes-la-Jolie
Nom, Prénom(s)
AUBE BENOIT , MARIE , JOEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
AUBE PASCALE , MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
FRANGI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Villeneuve-le-Comte
Nom, Prénom(s)
AUBE SYLVIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUBE HERVE , MARIE , DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Messigny-et-Vantoux
Nom, Prénom(s)
AUBE FREDERIQUE , MARIE , SYLVIE
Nom d'usage
SAMSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Couilly-Pont-aux-Dames
Nom, Prénom(s)
GAULTIER DE CARVILLE DENIS , BENOIT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Le Chesnay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/2019
Siret
44001185600026
Nom commercial
GFA DE SAINT BLANDIN
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DE SAINT PAUL A ROSOY
89100 , SENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE CHAMPBERTRAND
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
30007
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 53 AV de Vaucresson 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 53 AV de Vaucresson LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/04/2002
Description
Historique des observations depuis le 22/04/2002 : Société constituée en 1969 sous la dénomination de SCI DE L'ERMITAGE avec comme siège social Ferme de L'Ermitage, 77 VILLENEUVE LE COMPTE. Cette société n'a jamais fait l'objet d'une immatriculation au RCS. Par PV d'assemblée du 13.07.2001, la société a décidé de modifier la dénomination sociale qui est devenue GFA DE ST BLANDIN et de transférer le siège social à SENS (89100) 190 Rue des Déportés et de la Résistance Française.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).