Entreprise : SCI DES NEUFS DRAGONS - SIREN 439 994 393
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2020)
Dénomination
SCI DES NEUFS DRAGONS
SIREN (siège)
439 994 393
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2001
Fermeture de l'établissement - 43999439300023
- Date d'effet de la fermeture : 07/10/2019
Fermeture de l'établissement - 43999439300015
- Date d'effet de la fermeture : 28/07/2002
Date de fin de la personne morale
04/12/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
154 EUR
Adresse du siège
5 RUE JULIAN HARPER 76120 LE GRAND-QUEVILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONGOS CAROLE , GISELE , YVONNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
SAINTE CROIX SUR BUCHY
Nom, Prénom(s)
PUYMALY OLIVIER , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
SAINTE CROIX SUR BUCHY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2001
Siret
43999439300015
Code APE
702A
Adresse
538 RTE DE COCAGNE
76750 , SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/12/2001
Siret
43999439300023
Nom commercial
SCI DES NEUFS DRAGONS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se proposé d'acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social.
Adresse
5 RUE 5 rue Julian Harper
76120 , Grand Quevilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
385
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation du RCS le 09/01/2020 avec effet au 31/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
383
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2019 Liquidateur : CONGOS Carole, Gisèle, Yvonne Le siège de la liquidation est fixé à : 144 avenue de Paris 94300 Vincennes Journal d'annonces légales : PARIS NORMANDIE en date du 07/10/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).