Entreprise : SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI - SIREN 439 991 738
Identité
Dénomination
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI
Sigle
SMG
SIREN (siège)
439 991 738
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2001
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
20/11/2051
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Metallerie et menuiserie metallatique, ferronnerie, serrurerie, agencement, ensemblier, chaudronnerie, charpentes
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
225 RUE LE CORBUSIER 30000 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE GREZAN
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYLHARD CYRILLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
IN EXTENSO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LACOSTA Pascal
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
43999173800014
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Metallerie et menuiserie metallatique, ferronnerie, serrurerie, agencement, ensemblier, chaudronnerie, charpentes
Adresse
225 RUE LE CORBUSIER
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE GREZAN
Observations
Numéro d'observation
F24/010063
Date d'ajout
09/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09/04/2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/10/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/031857
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/11/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/04/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F23/010615
Date d'ajout
18/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/04/2023 prononçant le Redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde, désignant en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes, et en qualité d'Administrateur judiciaire la SELARL FHB prise en la personne de Maître BLANC Jean-François demeurant 22 rue des Chasseurs 34070 Montpellier, avec pour mission d'assister le dirigeant dans la vie économique de l'entreprise et de l'accompagner dans la recherche de toutes les mesures nécessaires à la pérennité de l'activité y compris par la recherche d'éventuel repreneur, fixant la date de cessation des paiements au 28/03/2023.
Numéro d'observation
F19/006593
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 02/04/2019 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaires à l'exécution du plan : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes
Numéro d'observation
F18/015615
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/10/2018 prolongeant la poursuite de la période d'observation à titre exceptionnel jusqu'au 06/04/2019, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/005221
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/04/2018 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06/10/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/015522
Date d'ajout
06/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/10/2017 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur CHAPUS Jean-Luc, Juge commissaire suppléant : Monsieur PELAT Fabien, Mandataire Judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 RUE ETIENNE LENOIR KM DELTA 30000 NIMES, Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître BLANC Jean-François 5 RUE DES SALINS 34070 MONTPELLIER mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F14/009391
Date d'ajout
22/07/2014
Description
A compter du 17.06.2014 : Modification des commissaires aux comptes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).