Entreprise : SCEA DOMAINE DE LA CIGALIERE - SIREN 439 965 997
Identité
Dénomination
SCEA DOMAINE DE LA CIGALIERE
SIREN (siège)
439 965 997
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2001
Début d’activité
01/10/2001
Date de fin de la personne morale
27/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Viticulture, panneaux photovoltaïques
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
CHE DU MAS PASCALY 30129 REDESSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLET BENOIT , JEAN-LOUIS , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Redessan
Nom, Prénom(s)
BAILLET ANAIS , MARIE
Nom d'usage
RENEAUT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Quarante
Nom, Prénom(s)
CARBOU RENEE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
BAILLET
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Générac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43996599700026
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture, panneaux photovoltaïques
Autres Activités
Culture d'agrumes,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHE DU MAS PASCALY
30129 , REDESSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43996599700018
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
8 RUE EMILE BILHAU
30510 , GENERAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/003213
Date d'ajout
10/02/2020
Description
A compter du 06.12.2019 : Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : BAILLET Benoit Jean-Louis Philippe nom d'usage : BAILLET Benoit BAILLET Benoit Jean-Louis Philippe nom d'usage : BAILLET Benoit devient Associé CARBOU Renée Marie Louise nom d'usage : BAILLET Renée devient Associé BAILLET Anaïs Marie nom d'usage : RENEAUT Anaïs devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003213
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Exploitation agricole à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société civile d'exploitation agricole à compter du 06/12/2019
Numéro d'observation
F20/003213
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur BAILLET Benoit Ancienne Adresse : Chemin Du Mas Pascaly 30129 REDESSAN Nouvelle Adresse : 1960 Chemin Du Mas Pascaly 30129 REDESSAN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).