Entreprise : SCI DES 26 ET 28 AVENUE JEAN JAURES - SIREN 439 873 910
Identité
Dénomination
SCI DES 26 ET 28 AVENUE JEAN JAURES
SIREN (siège)
439 873 910
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2001
Date de fin de la personne morale
19/11/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
26 AV JEAN JAURES 47200 MARMANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26 ET 28
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN MINH , PHEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Nom, Prénom(s)
NGUYEN MYLENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Dénomination
SCP ODILE STUTZ
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/11/2001
Siret
43987391000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion administration de tous immeubles ou fractions d'immeubles qu'elle pourra acquérir faire construire ou posséder a quelque titre que ce soit, leur exploitation par bail ou leur mise à disposition des associés ou autrement.
Adresse
26 AV 26 & 28 avenue Jean Jaurès
47200 , Marmande - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26 ET 28
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1847
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Jugement prononcé par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE d'AGEN en date du 02/12/2011 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société désignant : MME MARIE-JOSEPHE ROBLEZ en qualité de juge-commissaire et MR OLIVIER NABOULET en qualité de juge commissaire suppléant désignant : Me ODILE STUTZ, domiciliée 74 rue de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT (BP 179) en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1848
Date d'ajout
01/03/2018
Description
jugement du 21/12/2017 du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE d'AGEN Prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société
Numéro d'observation
1564
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Radiation du RCS le 01/03/2017 avec effet au 28/02/2017
Numéro d'observation
2266
Date d'ajout
03/04/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 18/02/2011 suite à ordonnance rendue le 18.02.2011 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen Liquidateur : SCP SCP ODILE STUTZ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).