Entreprise : MACHON X - SIREN 439 867 169
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2005)
Dénomination
MACHON X
SIREN (siège)
439 867 169
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2001
Fermeture de l'établissement - 43986716900013
- Date d'effet de la fermeture : 08/03/2004
Date de fin de la personne morale
03/02/2100
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 PL ALBERT GORGE 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLMEZ HUSEYIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Melun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2001
Siret
43986716900013
Code APE
452B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bâtiment général, travaux publics, plombier, ma- çonnerie, peinture, rénovation sols et murs.
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
10 PL 10 Place Albert Gorge
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/09/2005
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/09/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 05/09/2005 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/03/2004
Description
: Par Jugement en date du 08/03/2004 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M OLMEZ Huseyin en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/03/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 08/03/2004 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 15/07/2003. Juge Commissaire : M CAPPELIEZ Thierry Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 08/03/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).