Entreprise : OLYMPIA INVESTISSEMENTS - SIREN 439 837 279
Identité
Dénomination
OLYMPIA INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
439 837 279
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2001
Date de fin de la personne morale
11/11/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
625040 EUR
Adresse du siège
17 RUE DUPIN 75006 PARIS 6 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ARION
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOILEAU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Issy les Moulineaux
Nom, Prénom(s)
LIPSKI STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERRIN NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
St Michel Sur Orge
Nom, Prénom(s)
CORTET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Noisy Sur Ecole
Nom, Prénom(s)
BOURG ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
VAIRES SUR MARNE
Dénomination
APSIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/11/2001
Siret
43983727900017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DE TOUTE SOCIETE LE CONSEIL EN GESTION FINANCIERE ET INDUSTRIELLE
Adresse
17 RUE 17 rue Dupin
75006 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ARION
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
43983727900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DE POILY
45480 , OUTARVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/10/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ORLEANS SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/09/2007 RENDU SUR REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE LE TRIBUNAL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 02/11/2006 NOMME JUGE COMMISSAIRE M JEAN-BERNARD GAUTIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DE BAUDUS LIQUIDATEUR ME SAULNIER CHRISTIAN 6BIS RUE DES ANGLAISES 45000 ORLEANS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/06/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/03/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ORLEANS A CONVERTI EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LA SOCIETE OLYMPIA INVESTISSEMENTS JUGE COMMISSAIRE M JEAN-BERNARD GAUTIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M JEAN YVES DE BAUDUS MANDATAIRE JUDICIAIRE ME SAULNIER CHRISTIAN 6B RUE DES ANGLAISES 45000 ORLEANS ADMINISTRATEUR ME GUY PERRAT 24 RUE CHANZY BP 299 28005 CHARTRES AVEC MISSION ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 02/11/2006
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/06/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/05/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ORLEANS A ARRETE LE PLAN DE CESSION TOTALE DE LA SOCIETE OLYMPIA INVESTISSEMENT AU PROFIT DE SOCIETE ESCA REPRESENTEE PAR M BURRUS CHRISTIAN 12 RUE DES PONTONNIERS 67000 STRASBOURG AVEC LA FACULTE DE SUBSTITUTION AU PRIX DE 50 000 EUROS
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/11/2006
Description
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORLEANS SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02/11/2006 LE TRIBUNAL A OUVERT UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE JUGE COMMISSAIRE M JEAN-BERNARD GAUTIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M JEAN YVES DE BAUDUS MANDATAIRE JUDICIAIRE ME SAULNIER CHRISTIAN 6BIS RUE DES ANGLAISES 45000 ORLEANS ADMINISTRATEUR ME GUY PIERRAT 24 RUE CHANZY BP 299 28005 CHARTRES AVEC MISSION D ASSITER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION OU CERTAINS D ENTRE EUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).