Entreprise : SCI PADOM - SIREN 439 832 080
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2024)
Dénomination
SCI PADOM
SIREN (siège)
439 832 080
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2001
Date de fin de la personne morale
06/12/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
VILLEVERTE 61220 LA COULONCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Juvigny Val d'Andaine
Nom, Prénom(s)
PESCHET PASCALE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Falaise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/2001
Siret
43983208000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou autre, de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autre.
Adresse
VILLEVERTE
61220 , LA COULONCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6079
Date d'ajout
17/09/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2024
Description
Dissolution à compter du 14/05/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/05/2024, siège de la liquidation : 5 Rue de Ceauce Lore 61330 Juvigny Val d'Andaine, parution de la publicité légale : Ouest France paru le 18/05/2024
Numéro d'observation
4437
Date d'ajout
05/07/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 14/05/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).