Entreprise : SNC AMINDUSTRIE N°14 - SIREN 439 819 582
Identité
Dénomination
SNC AMINDUSTRIE N°14
SIREN (siège)
439 819 582
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2001
Début d’activité
26/09/2001
Date de fin de la personne morale
08/11/2016
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
HUYGHUES-DESPOINTES MARIE-JOSEPH , JEAN , MICHEL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1926
Commune de résidence
Le Francois
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/2001
Siret
43981958200016
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
6 FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
03/02/2003
Description
CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE ANTILLES CONSEIL INVESTISSEMENTS ET ALAIN HUYGHUES-DESPOINTES A COMPTER DU 20/12/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
03/02/2003
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ANCIENNE : ASSOCIE-GERANT // NOUVELLE : GERANT ASSOCIE NOUVEAU : MR HUYGHUES-DESPOINTES MARIE JOSEPH JEAN MICHEL ALAIN A COMPTER DU 04/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).