Entreprise : SNC MADINDUS N 11 - SIREN 439 816 364
Identité
Dénomination
SNC MADINDUS N 11
SIREN (siège)
439 816 364
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2001
Début d’activité
09/10/2001
Date de fin de la personne morale
08/11/2016
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET DE BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
100.1 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERT HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1920
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BODART FREDERIC , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Coquelles
Nom, Prénom(s)
CRETIN MARIE , ANTOINETTE , MICHELLE
Nom d'usage
LAMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
HAUTS DE BIENNE
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD GERARD , JACQUES , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
BRESSUIRE
Nom, Prénom(s)
LAMY PASCAL , LUCIEN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
HAUTS DE BIENNE
Nom, Prénom(s)
LAMY CATHERINE , SUZANNE , DENISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Messery
Nom, Prénom(s)
LEMBO SANTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Dole
Nom, Prénom(s)
LUCAS JACKIE , JEAN , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Benet
Nom, Prénom(s)
ROY JEAN-CLAUDE , ALFRED , JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Danjoutin
Nom, Prénom(s)
SUARDINI BRUNO , LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
URBANIAK CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Bruay Sur L Escaut
Nom, Prénom(s)
VERDOT HERVE , LEON , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Franois
Dénomination
ANNE-ISABELLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/2001
Siret
43981636400012
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET DE BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES ET DE BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5338
Date d'ajout
08/12/2005
Description
Modification autre A COMPTER DU 09.06.2002 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN ; 100 EUROS - NOUVEAU ; 100,10 EUROS A COMPTER DU 10.06.2002 : GERANT ASSOCIE PARTANT : EURL ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS - ASSOCIE MAINTENU : M. DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stéphane, Marie, Joseph, Marc - ASSOCIES ENTRANTS : M. SUARDINI Bruno, Laurence - M. BODART Frédéric, Serge - M. URBANIAK Christophe - M. ALBERT Henri - M. GUIGNARD Gérard, Jacques, René - M. LUCAS Jackie, Jean, André - M. LAMY Pascal, Lucien, Michel - Mlle LAMY Catherine, Suzanne, Denise - SARL ANNE-ISABELLE REPRESENTEE PAR M. FOUCHER Jean Jacques - M. LEMBO Santé - M. ROY Jean-Claude, Alfred, Julien - M. VERDOT Hervé, Léon, Gabriel - Mme CRETIN épouse LAMY Marie, Antoinette, Michelle CESSION DE PARTS SOCIALES Date d'effet : 10/12/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).