Entreprise : SCI IO - SIREN 439 710 708
Identité
Dénomination
SCI IO
SIREN (siège)
439 710 708
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2001
Début d’activité
08/11/2001
Date de fin de la personne morale
07/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration, revente de tout immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
LA BUISSONIERE 81250 PAULINET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA QUINTAINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEOLLE SANDRINE , VIVIANE , IRENE
Nom d'usage
THIERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Eyragues
Nom, Prénom(s)
GEOLLE BRUNO , JEAN , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
GEOLLE MARLENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paulinet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/11/2001
Siret
43971070800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration, revente de tout immeuble.
Autres Activités
Acquisition, propriété, gestion, administration, revente de tout immeuble.
Adresse
LA BUISSONIERE
81250 , PAULINET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA QUINTAINE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/10/2001
Siret
43971070800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 PL DE L'EGLISE
34350 , VENDRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2173
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 12/07/2015 : Ancienne adresse : 1 place de l'Eglise - Vendres 34350 Valras Plage Nouvelle adresse : la Buissoniere - la Quintaine 81250 Paulinet Suite au transfert de son siège dans le ressort du RCS d'Albi la société ne conserve aucun établissement dans son ancien ressort. Modification relative aux associés à compter du 12/07/2015 : Partant : GEOLLE Viviane, Associé indéfiniment responsable (décédée le 01/05/2014) Nouveau : THIERY Sandrine, Viviane, Irène, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GEOLLE Bruno, Jean, Gilbert, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).