Entreprise : SCI LES SAPINS - SIREN 439 629 973
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2019)
Dénomination
SCI LES SAPINS
SIREN (siège)
439 629 973
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2001
Date de fin de la personne morale
24/10/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
65000 EUR
Adresse du siège
21290 BURE-LES-TEMPLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRET FABRICE , THEODORE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Bure-les-Templiers
Nom, Prénom(s)
SIKORA-BRET MARIE-HELENE , WANDA
Nom d'usage
DUGRAVOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Sampans
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU GISELE
Nom d'usage
BRET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Bure-les-Templiers
Nom, Prénom(s)
BRET JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Dole
Nom, Prénom(s)
ROCHE GENEVIEVE
Nom d'usage
BRET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Dole
Nom, Prénom(s)
BRET MICHELLE , MARIE , BERNADETTE
Nom d'usage
TOGNELLI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Bure-les-Templiers
Nom, Prénom(s)
DUGRAVOT JACQUES-FRANCOIS , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Sampans
Nom, Prénom(s)
L'EXCELLENT ANDRE , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Tassin-la-demi lune
Nom, Prénom(s)
BRET PATRICIA , MARIE , CHANTAL
Nom d'usage
L'EXCELLENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-lune
Nom, Prénom(s)
TOGNELLI DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
La motte-en-Bauges
Nom, Prénom(s)
TOGNELLI CLAIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
TOGNELLI ANTOINE , MARIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Sermaises
Nom, Prénom(s)
TOGNELLI SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Bure-les-Templiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43962997300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par tous moyens, Transofmation, administration location, de tous biens et droits immobiliers, toutes Operationsmobilieres ou Immobilières s'y rattachant.
Adresse
21290 , Bure-les-Templiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10278
Date d'ajout
12/07/2019
Description
Radiation du RCS le 12/07/2019 avec effet au 20/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4194
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2018 Liquidateur : L'EXCELLENT André, Alain Le siège de la liquidation est fixé à : 21290 Bure-les-Templiers Journal d'annonces légales : le chatillonnais en date du 03/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).