Entreprise : ALTIMAT - SIREN 439 598 103
Identité
Dénomination
ALTIMAT
SIREN (siège)
439 598 103
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2001
Date de fin de la personne morale
18/10/2100
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
LD LA CHARBONNIERE 73260 LA LECHERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PETIT COEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERREIRA OCTAVIO , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Salins-Fontaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43959810300018
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE,REPARATION ET INSTALLATION DE MATERIEL NEUF,D'OCCASION OU DECLASSE DANS LES SECTEURS DE L'HOTELLERIE,RESTAURATION ET LES METIERS DE BOUCHE.
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Adresse
LD La Charbonnière
73260 , La Léchère - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Petit-Coeur
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/06/2008
Description
--- MISE EN SOMMEIL Cessation totale d'activité suite à la suppression du fonds Par suite la société demeure immatriculée sans activité Changement de gérant : Ancien : Madame ALLEMMOZ-FERREIRA Valérie Nouveau : Monsieur FERREIRA Octavio - DATE D'EFFET : 31/05/2008
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/06/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 31/05/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/10/2001
Description
Historique des observations depuis le 22/10/2001 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A2071 le 22/10/2001 --- Publicité au Journal : LE JOURNAL DU BATIMENT --- Parution au Journal le 20/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).