Entreprise : SCI NEBRASKA ZF - SIREN 439 582 206
Identité
Dénomination
SCI NEBRASKA ZF
SIREN (siège)
439 582 206
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2001
Date de fin de la personne morale
11/10/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
LA TRANSONNIERE 72400 SAINT MARTIN DES MONTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHWARTZ MARLENE
Nom d'usage
ZEITOUN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
ZEITOUN NATHALIE , ROSETTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
BOULOGNE
Nom, Prénom(s)
ZEITOUN ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
ZEITOUN RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43958220600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente de tous biens meubles & immeubles, gestion de son patrimoine immobilier d'une manière générale, tous projets d'investissements immobiliers. Exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
LA TRANSONNIERE
72400 , SAINT MARTIN DES MONTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6970
Date d'ajout
16/05/2024
Description
Radiation d'office du RCS Le Mans le 16/05/2024 avec effet au 16/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/09/2020, liquidateur : ZEITOUN Nathalie, Rosette, siège de la liquidation : la Transonniere 72400 Saint-Martin-des-Monts, parution de la publicité légale : Agri 53 paru le 05/03/2021
Numéro d'observation
4643
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/09/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).