Entreprise : INGENISIS SYSTEMES D INFORMATION - SIREN 439 564 758
Identité
Dénomination
INGENISIS SYSTEMES D INFORMATION
SIREN (siège)
439 564 758
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2001
Début d’activité
08/10/2001
Date de fin de la personne morale
17/10/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION ET PRESTATIONS DE SERVICES
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C:O BRADLEY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERTE ERIC , ANDRE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
KADDOURI ABDELLAH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LE GUYADER CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Clamart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/2001
Siret
43956475800019
Nom commercial
INGENISIS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION ET PRESTATIONS DE SERVICES
Adresse
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C:O BRADLEY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
43956475800027
Nom commercial
INGENISIS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION ET PRESTATION DE SERVICES.
Adresse
62 B AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66140
Date d'ajout
28/06/2021
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 08/06/2021 annule le jugement déféré du 18/11/2020; statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Ingenisis Systèmes d'Information.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2001B1611518
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 08-06-2021 annule le jugement déféré du 18-11-2020 , statuant par l'effet dévolutif de l'appel, prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Ingenisis systèmes d'information.
Numéro d'observation
71790
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/11/2020
Numéro d'observation
71790
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Numéro d'observation
2001B1611515
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 08-06-2021
Numéro d'observation
81081
Date d'ajout
29/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 25/06/2015 Nommant SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier. Liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/06/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 25/06/2015 NOMMANT SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
20525
Date d'ajout
11/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 13/02/2014 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 13/08/2012 , désigne liquidateur SELAFA MJA, en la personne de Me Jérôme Pierrel, 102 rue du Faubourg Saint Denis. 75479 PARIS CEDEX 10. , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/02/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 13/02/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201400519, date de cessation des paiements le 13/08/2012, et a désigné : juge commissaire M. Franck Sabet liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).