Entreprise : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES - SIREN 439 534 835
Identité
Dénomination
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
SIREN (siège)
439 534 835
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2001
Début d’activité
15/10/2001
Date de fin de la personne morale
11/10/2100
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D'AVOCAT TELLE QU'ELLE ESTDEFINIE PAR LA LOI
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Gaulle LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Ville-d'Avray
Nom, Prénom(s)
Schmitt VINCENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAS AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SAS ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2001
Siret
43953483500038
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION D'AVOCAT TELLE QU'ELLE ESTDEFINIE PAR LA LOI
Adresse
9 RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2001
Siret
43953483500012
Enseigne
DGFLA
Code APE
741A
Adresse
14 AV DU PRESIDENT WILSON
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2003
Siret
43953483500020
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
11 RUE PORTALIS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B0044242
Date d'ajout
16/02/2024
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25-01-2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 26 septembre 2022. Désigne M. Olivier LICHY en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, mandataire judiciaire, demeurant 102 rue du Faubourg St Denis - CS 10023 - 75479 Paris Cedex 10, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B0044221
Date d'ajout
08/01/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société d'exercice libéral par actions simplifiée SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 01122019
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
18/10/2012
Description
Nom de domaine Internet : www.degaullefleurance.com
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).