Entreprise : HITEC ENGINEERING - SIREN 439 494 774
Identité
Dénomination
HITEC ENGINEERING
SIREN (siège)
439 494 774
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2001
Date de fin de la personne morale
01/10/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
BD JEAN MOULIN 83700 SAINT-RAPHAEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES GENETS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIERRE DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
FREJUS
Nom, Prénom(s)
DUMOULIN DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
SAINT AYGULF
Nom, Prénom(s)
CAPUTO MARIE
Nom d'usage
LEBRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
FREJUS
Nom, Prénom(s)
LEGRAND GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VALENCE
Nom, Prénom(s)
POKOJ LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
FREJUS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43949477400011
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Informatique industriel , prévention et gestion des risques majeurs sécurité civile et urbaine, centre de surveillance des biens et des personnes , automatisation de processus industriels
Adresse
BD ZA les Genets, boulevard Jean Moulin
83700 , Saint-Raphaël - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES GENETS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7796
Date d'ajout
24/09/2015
Description
PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 24/09/15 DESIGNATION DE MR JEAN-JACQUES REGIS JUGE EN REMPLACEMENT DE MR JEROME JANVIER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
18/03/2010
Description
PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 18/03/2010 DESIGNATION DE MONSIEUR JANVIER JEROME JUGE AU SIEGE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR SALESSE JEAN FRANCOIS ET NOMME MONSIEUR BEDUE PHILIPPE JUGE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR BOUCHET YVES.
Numéro d'observation
1468
Date d'ajout
04/05/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS PAR JUGEMENT EN DATE DU:03/05/2004 A PRONONCE LA LIQUIDATION IMMEDIATE DE L'ENTREPRISE SUR SAISINE D'OFFICE FIXE LA DATE DE DE CESSATION DES PAIEMENT AU 03/05/2004 A DESIGNE MONSIEUR SALESSE COMME JUGE COMMISSAIRE ET MONSIEUR BOUCHET COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. NOMME MAITRE DELORET EN QUALITE DE LIQUIDATEUR CENTRE HERMES 29 RUE G CISSON 83300 DRAGUIGNAN Date d'effet : 03/05/2004
Numéro d'observation
968
Date d'ajout
24/03/2004
Description
NOMINATION DE ME EZAVIN DEMEURANT A NICE 1 RUE A MARI 06300 EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE Date d'effet : 27/02/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).