Entreprise : SCI SYLFRANSEC - SIREN 439 427 055
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2020)
Dénomination
SCI SYLFRANSEC
SIREN (siège)
439 427 055
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2001
Fermeture de l'établissement - 43942705500017
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Date de fin de la personne morale
14/10/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
305000 EUR
Adresse du siège
33 AV DE LA REPUBLIQUE 62950 NOYELLES-GODAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REMY SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
VERLINGHEM
Nom, Prénom(s)
GEILER FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2001
Siret
43942705500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'Adminstration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport d'échange ou autrement. L'acquisition de deux parcelles de terrain situées à Seclin (nord), 209, Avenue de la République lieudit "l'épinette"
Adresse
33 AV 33 route Nationale 43
62950 , Noyelles-Godault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11400
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Radiation du RCS le 05/10/2020 avec effet au 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4860
Date d'ajout
18/05/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/02/2020 Liquidateur : GEILER Francois Le siège de la liquidation est fixé à : 79T rue Masséna 59493 Villeneuve-d'Ascq Journal d'annonces légales : la croix du nord en date du 15/05/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).