Entreprise : SCM ALBISCAN - SIREN 439 424 409
Identité
Dénomination
SCM ALBISCAN
SIREN (siège)
439 424 409
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2001
Début d’activité
10/01/2001
Date de fin de la personne morale
08/10/2100
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle des membres
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU PERE COLOMBIER 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMINADE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
POPPER LAURENT , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Albi
Dénomination
ALBI RX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/2001
Siret
43942440900019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle des membres
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle des membres
Adresse
1 RUE DU PERE COLOMBIER
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1541
Date d'ajout
06/06/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : Partant : MAPPAS Patrick, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : changement de domicile personnel Modifié : CHAMINADE Laurent, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 105 rue Commandant Blanché 81000 Albi Modifié : TALL Philippe, Sekou, Associé indéfiniment responsable, demeurant 56 chemin Vert 31380 Montastruc-la-Conseillère Modification relative aux associés à compter du 31/12/2012 : mise à jour des associés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2661
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/10/2009 : Partant : SALTEL Bertrand Jean-André, Gérant(e) Partant : LUCAS Xavier Arnaud, Gérant(e) Partant : RAYMON Vincent Alain Sylvain, Gérant(e) Partant : PARADIS Michel Jean-Paul, Gérant(e) Partant : JARLAUD Thierry, Gérant(e) Partant : DESMOUCELLE Frédéric, Gérant(e) Nouveau : TALL Philippe Sekou, Associé Société Civile Nouveau : LEMETTRE Thomas Jean Louis, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).