Entreprise : SACO - SIREN 439 406 554
Identité
Dénomination
SACO
SIREN (siège)
439 406 554
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2001
Date de fin de la personne morale
27/09/2100
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
61 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAIEB STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/02/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/09/2001
Siret
43940655400014
Code APE
553A
Adresse
61 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1512115
Date d'ajout
18/03/2022
Description
ORDONNANCE DU 14-03-2022 -du Président du tribunal de commerce de Paris prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/07/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 11-07-2006, PROROGE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AINSI QUE LA DUREE DU PLAN POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/02/2006
Description
JUGEMENT DU 09.02.2006. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.BADILLET
Numéro d'observation
85548
Date d'ajout
18/02/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 17.02.2004, ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE M.FORTAT GREGOIRE ET M.FORTAT OLIVIER OU DE TOUTE AUTRE SARL A CONSTITUER DONT M.FORTAT GREGOIRE SERAIT LE GERANT., DESIGNE M.FORTAT GREGOIRE COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN. FIXE LA DUREE DU PLAN : 2 ANS, NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS, MAINTIENT L'ADMINISTRATEUR, ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS, AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE 3 MOIS, MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS ME AYACHE 5.7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 94165 SAINT MANDE CEDEX, NOM DU JUGE COMMISSAIRE: M.PIERRE, SOUS LE NUMERO 034183
Numéro d'observation
52807
Date d'ajout
17/11/2003
Description
JUGEMENT DU 17.11.2003. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 034183, DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION : 17.03.2004, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 23.07.2003, JUGE COMMISSAIRE M.PIERRE, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , REPRESENTANT DES CREANCIERS ME AYACHE 5.7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 94165 SAINT MANDE CEDEX, ADMINISTRATEUR ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS, MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES: 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
48403
Date d'ajout
30/10/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 30.10.2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).