Entreprise : SCI LA GRILLERE - SIREN 439 401 167
Identité
Dénomination
SCI LA GRILLERE
SIREN (siège)
439 401 167
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Début d’activité
05/12/1969
Date de fin de la personne morale
24/10/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
la gestion la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non ou de biens immobiliers dont elle est ou séra propriétaire pär suite d'apport d'achat d'échange ou de construction ou qu'elle prendra en location et notamment d'un bien immobilier à usage professionnel situé à guérande (44350) 13 rue bizienne
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
401720 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE BIZIENNE 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDEVAL QUENTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1993
Commune de résidence
Saint-Molf
Nom, Prénom(s)
BAMMERT THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint Lyphard
Nom, Prénom(s)
FABRE STEPHANIE , ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
LAPOINTE AGATHE , ELODIE , MARIE
Nom d'usage
BRIAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
LEBLAIS FRANCOIS , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
MARTIENNE ALICE , ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Donges
Nom, Prénom(s)
MARTINEAU AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
SIMON CHRISTIAN , THIERRY , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
ZAGDOUN CHARLOTTE , SYLVIE , MARTINE
Nom d'usage
LEPONT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Pornichet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/12/1969
Siret
43940116700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la gestion la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non ou de biens immobiliers dont elle est ou séra propriétaire pär suite d'apport d'achat d'échange ou de construction ou qu'elle prendra en location et notamment d'un bien immobilier à usage professionnel situé à guérande (44350) 13 rue bizienne
Autres Activités
la gestion la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non ou de biens immobiliers dont elle est ou séra propriétaire pär suite d'apport d'achat d'échange ou de construction ou qu'elle prendra en location et notamment d'un bien immobilier à usage professionnel situé à guérande (44350) 13 rue bizienne
Adresse
13 RUE DE BIZIENNE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/06/2009
Description
275020090615 ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 27/05/2009 Ancien associé indéfini.Respon : Mr MAZUAY Jean Marie Paul Henri.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/10/2007
Description
225020071009 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 06/09/2007 NOUVEAU GERANT ASSOCIE INDEFINIMENT : M. LEBLAIS François Christophe. ANCIEN CO GERANTS: RIGAUDEAU Jean, DROUIN Marc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2002
Description
Historique : SOCIETE CONSTITUEE LE 5.12.1969, IMMA TRICULEE AU RCS SUITE A LA LOI NRE DU 15.5.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).