Entreprise : SARL DE LA SABLIERE - SIREN 439 393 240
Identité
Dénomination
SARL DE LA SABLIERE
SIREN (siège)
439 393 240
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2001
Début d’activité
15/09/2001
Date de fin de la personne morale
07/10/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Production, en vue de la commercialisation, de toutes énergies renouvelables, et notamment, d'électricité photovoltaïque.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
93300 EUR
Adresse du siège
LD LARROUDE 32370 MANCIET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILES DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Manciet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2001
Siret
43939324000015
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production, en vue de la commercialisation, de toutes énergies renouvelables, et notamment, d'électricité photovoltaïque.
Autres Activités
Production, en vue de la commercialisation, de toutes énergies renouvelables, et notamment, d'électricité photovoltaïque.
Adresse
LD LARROUDE
32370 , MANCIET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1211
Date d'ajout
30/03/2015
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2015 : - Ancienne forme : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) - Nouvelle forme : Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARLU) Changement de dénomination sociale à compter du 01/01/2015 : - Ancienne : GAEC BILES - Nouvelle : Société à Responsabilité Limitée de la SABLIERE Modification de l'objet social, modification des principales activités de l'entreprise et de l'activité de l'établissement principal à compter du 01/01/2015 : - Ancienne activité : Exploitation agricole (céréales et canards). - Nouvelle activité : Production, en vue de la commercialisation, de toutes énergies renouvelables, et notamment, d'électricité photovoltaïque.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1296
Date d'ajout
24/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : BILES Chantal, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).