Entreprise : ELAN CAO - SIREN 439 389 685
Identité
Dénomination
ELAN CAO
SIREN (siège)
439 389 685
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2001
Date de fin de la personne morale
11/09/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
14550 EUR
Adresse du siège
CHE DES COMEYRES 30126 TAVEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAULARD ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Les Angles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/08/2001
Siret
43938968500025
Nom commercial
ELAN CAO
Enseigne
ELAN CAO
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDES ASSISTANCE TECHNIQUE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE, SAISIE DAO ET CAO ET FORMATION DE TOUS LOGICIELS DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE
Adresse
CHE Chemin Des Comeyres
30126 , Tavel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2001
Siret
43938968500017
Code APE
742C
Adresse
10 RUE DE LA MARTINIERE
30133 , LES ANGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/038848
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/12/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/007046
Date d'ajout
24/04/2017
Description
Par ordonnance en date du 21/04/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 RUE ETIENNE LENOIR KM DELTA 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/008956
Date d'ajout
06/07/2012
Description
Ordonnance du président en date du 06/07/2012 désignant Juge commissaire : Monsieur DOUAIS Xavier en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F08/001097
Date d'ajout
29/01/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 29/01/2008 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître ROUSSEL BERNARD 100 ROUTE DE NÎMES IMMEUBLE L'ATRIUM 30132 CAISSARGUES
Numéro d'observation
F07/012300
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/11/2007 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07/03/2008, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F07/008214
Date d'ajout
19/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/07/2007 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07-11-2007, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F07/002943
Date d'ajout
07/03/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/03/2007 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PENCHINAT DIDIER, Juge commissaire suppléant : Monsieur DRAUSSIN ALEX Mandataire judiciaire : Maître ROUSSEL BERNARD IMMEUBLE L ATRIUM 100 ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES , . Date de cessation des paiements : 01/09/2006
Numéro d'observation
1-12124
Date d'ajout
27/12/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LES ANGLES 30133 10 RUE DE LA MARTINIERE A TAVEL 30126 CHEMIN DES COMETES SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU8.11.2004 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 8.11.2004 LE COMMERCIAL DU GARD DU 23.11.2004 Date d'effet : 08 novembre 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 septembre 2001 - MIDI LIBRE du 11 août 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).