Entreprise : HOLDING PASTEUR - SIREN 439 381 583
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2023)
Dénomination
HOLDING PASTEUR
SIREN (siège)
439 381 583
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2001
Date de fin de la personne morale
08/10/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
1500000 EUR
Adresse du siège
222 AV DE ROCHEFORT 17200 ROYAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBES MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Didonne
Nom, Prénom(s)
CAUSSIN JEAN , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Médis
Nom, Prénom(s)
CAILLE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Ville-d'Avray
Nom, Prénom(s)
DELAVAUD DIDIER , RENE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
ROMAGNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
43938158300012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création et administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale...
Adresse
222 AV 222 Avenue de Rochefort
17200 , Royan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10903
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à Vivalto Santé Investissement réalisée le 01/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/12/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/10/2023. Dénomination de l'associé unique : Vivalto Santé Investissement, Paris : 813979523. Journal d'annonces légales : Ouest France paru le 31/08/2023.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).