Entreprise : ALICE ANATOLE & CIE - SIREN 439 319 476
Identité
Dénomination
ALICE ANATOLE & CIE
SIREN (siège)
439 319 476
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2017
Début d’activité
02/05/2005
Date de fin de la personne morale
09/01/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Création, exploitation et gestion de résidences médicalisées pour personnes âgées.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOT LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
02/05/2005
Siret
43931947600024
Nom commercial
ALICE ANANTOLE & CIE
Enseigne
LA VILLA DES AINES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
création exploitation et gestion de résidences Medicalisees pour personnes âgées
Autres Activités
création exploitation et gestion de résidences Medicalisees pour personnes âgées
Adresse
28 AV DE LA REPUBLIQUE
78270 , BONNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
43931947600040
Adresse
12 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/2014
Siret
43931947600032
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, exploitation et gestion de résidences médicalisées pour personnes âgées.
Adresse
115 RUE DE LA SANTE
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/2001
Siret
43931947600016
Code APE
000Z
Adresse
14 PL DU PONTEL
78640 , VILLIERS-SAINT-FREDERIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B110363
Date d'ajout
11/01/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2017B255
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77520
Date d'ajout
10/01/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).