Entreprise : SARL ACET - SIREN 439 307 927
Identité
Dénomination
SARL ACET
SIREN (siège)
439 307 927
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2001
Date de fin de la personne morale
30/09/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.46 EUR
Adresse du siège
20 RUE SAINT LIESNE 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KABAMBA WA KABAMBA BRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Savigny-le-Temple
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43930792700012
Nom commercial
ACET
Code APE
524Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Phoning, vente d'accessoires téléphoniques et tou- tes prestations de services liées aux entreprises.
Adresse
20 RUE 20 Rue Saint Liesne
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/02/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 11/02/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 28/01/2008 nommant Madame Edith VEZARD en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/04/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 25/10/2004. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/10/2004
Description
: Par Jugement en date du 25/10/2004 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M KABAMBA WA KABAMBA Brice en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/10/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 25/10/2004 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/09/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 27/09/2004 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 28/03/2003. Juge Commissaire : M STERNBERGER Charles Représentant des Créanciers : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/10/2001
Description
Historique des observations depuis le 01/10/2001 : Déclaration de cessation d'activité sans radiation Cessation totale d'activité en date du 25/10/2004 suite à liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).