Entreprise : ALTO INVEST - SIREN 439 294 331
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2019)
Dénomination
ALTO INVEST
SIREN (siège)
439 294 331
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2006
Date de fin de la personne morale
26/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1073640 EUR
Adresse du siège
9 RUE NEWTON 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kingma JAN , CAREL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Nom, Prénom(s)
Panie GUILLAUME
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Baneat DIDIER
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
Dumonteil FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
AEG FINANCES - AUDIT.EXPERTISE.GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43929433100012
Code APE
671C
Adresse
3 RUE CIMAROSA
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2018
Siret
43929433100046
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
9 RUE NEWTON
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43929433100038
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
société de gestion de portefeuilles, courtage d'assurance.
Adresse
65 RUE 65 Rue du Maréchal Foch
78000 , Versailles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/2006
Siret
43929433100020
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
6 AV CHARLES DE GAULLE
78150 , LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HALL B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B2534513
Date d'ajout
06/08/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B253458
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Associé unique : EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS 9 rue Newton 75116 Paris 510 813 991 RCS Paris
Numéro d'observation
2018B253456
Date d'ajout
01/07/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 29-05-2019
Numéro d'observation
45613
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris Sous le numéro 2018B25345
Numéro d'observation
2018B253451
Date d'ajout
18/10/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
40785
Date d'ajout
03/07/2006
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 . A COMPTER DU 15/06/2006
Numéro d'observation
40442
Date d'ajout
27/06/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).