Entreprise : SCI DOUTA - SIREN 439 283 466
Identité
Dénomination
SCI DOUTA
SIREN (siège)
439 283 466
Date d'immatriculation au RNE
30/06/2020
Début d’activité
17/09/2001
Date de fin de la personne morale
29/06/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
34 AV DE PARIS 33310 LORMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LHOSPICE DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Lormont
Nom, Prénom(s)
SARKIS SARITA
Nom d'usage
LHOSPICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Lormont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2001
Siret
43928346600035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
34 AV DE PARIS
33310 , LORMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2001
Siret
43928346600019
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
96 AV MONTESQUIEU
33160 , SAINT-MEDARD-EN-JALLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2001
Siret
43928346600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 AV CROUT DE MARTY
47800 , AGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6446
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Radiation du RCS le 08/07/2020 avec effet au 22/06/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bordeaux par suite de transfert du siège social à compter du 22/06/2020 du 5 Crout de Marty 47800 Agnac au 34 Avenue de Paris 33310 Lormont Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 22/06/2020 Ancienne valeur : 5 Crout de Marty 47800 Agnac Nouvelle valeur : 34 Avenue de Paris 333 10 Lormont
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
81997
Date d'ajout
20/05/2016
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à AGNAC (47800) 5 crout de Marty Rc AGEN D 439 283 466 - 2016 D 218 Le 28/12/2015
Numéro d'observation
3412
Date d'ajout
18/05/2016
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 28/12/2015 : sans maintien d'activité à l'ancien siège Ancienne adresse : 96 Avenue MONTESQUIEU 33160 SAINT MEDARD EN JALLES Nouvelle adresse 5 Crout de Marty 47800 Agnac Transfert du siège social à compter du 28/12/2015 : Ancienne adresse : 96 Avenue MONTESQUIEU 33160 SAINT MEDARD EN JALLES Nouvelle adresse : 5 Crout de Marty 47800 Agnac Modification relative aux associés à compter du 28/12/2015 : Nouveau : LHOSPICE Sarita, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LHOSPICE Denis, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
23032
Date d'ajout
18/05/2016
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 28/12/2015 : sans maintien d'activité à l'ancien siègeAncienne adresse : 96 Avenue MONTESQUIEU 33160 SAINT MEDARD EN JALLESNouvelle adresse 5 Crout de Marty 47800 AgnacTransfert du siège social à compter du 28/12/2015 :Ancienne adresse : 96 Avenue MONTESQUIEU 33160 SAINT MEDARD EN JALLESNouvelle adresse : 5 Crout de Marty 47800 AgnacModification relative aux associés à compter du 28/12/2015 :Nouveau : LHOSPICE Sarita, Associé indéfiniment responsableChangement de qualité : LHOSPICE Denis, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).