Entreprise : OCTAVIA - SIREN 439 276 817
Identité
Dénomination
OCTAVIA
SIREN (siège)
439 276 817
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2005
Début d’activité
25/08/2001
Date de fin de la personne morale
12/06/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Hotel, réception, organisation de journées de chasse.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
636880 EUR
Adresse du siège
DOM DOMAINE DE LA GRANDE COMMUNE 77820 LES ECRENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTIER JEAN , PHILIPPE , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/08/2001
Siret
43927681700046
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Hotel, réception, organisation de journées de chasse.
Adresse
DOM DOMAINE DE LA GRANDE COMMUNE
77820 , LES ECRENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/2001
Siret
43927681700012
Code APE
553B
Adresse
6 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2002
Siret
43927681700020
Code APE
000Z
Adresse
15 RUE SAUSSIER-LEROY
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2002
Siret
43927681700038
Enseigne
LE P'TIT CAILLOU
Code APE
553A
Adresse
2 RUE MALEVILLE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2021
Description
Dissolution à compter du 11/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/12/2020, liquidateur : CARTIER Jean Philippe Daniel, siège de la liquidation : Domaine de la Grande Commune 77820 Les Écrennes, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 26/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5269
Date d'ajout
03/03/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 03/03/2021 avec effet au 21/12/2020.
Numéro d'observation
4811
Date d'ajout
06/02/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/06/2005
Description
Historique des observations depuis le 13/06/2005 : Acte constitutif déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 25/09/2001. Transfert de siège social à compter du 23/05/2005. Ancien siège : 2 rue Maleville 75008 Paris.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/12/2003
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/12/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).