Entreprise : CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE MEDICALE D'ARCHAMPS - SIREN 439 146 648
Identité
Dénomination
CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE MEDICALE D'ARCHAMPS
Sigle
CERMA
SIREN (siège)
439 146 648
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2001
Date de fin de la personne morale
11/10/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
432818 EUR
Adresse du siège
219 RUE LAZLO BIRO 74160 ARCHAMPS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARCHAMPS TECHNOPOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAVENDISH WILLIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Nom, Prénom(s)
SCIASCIA LUIGI
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Nom, Prénom(s)
HILTBRAND EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Nom, Prénom(s)
CABOCEL JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
SENLISSE
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
PARDIEU AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/2001
Siret
43914664800027
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche
Adresse
219 RUE 219 rue Lazlo Biro
74160 , Archamps - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Archamps technopole
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2001
Siret
43914664800019
Code APE
731Z
Adresse
DOMAINE DE CHOSAL
74160 , ARCHAMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
95
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Radiation du RCS le 07/01/2019 avec effet au 07/01/2019 En date du 07/01/2019, le Tribunal DE THONON-LES-BAINS a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1218
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Faillite personnelle EN DATE DU 26/02/2018, LE TRIBUNAL DE THONON-LES-BAINS A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE Monsieur Emile HILTBRAND pour une durée de 3 ans ( Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5 ) Date d'effet : 26/02/2018
Numéro d'observation
3454
Date d'ajout
27/07/2015
Description
Ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire En date du 24/07/2015, le Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, a désigné en qualité de liquidateur Maître BLANCHARD JEAN - 20, BD. DU LYCEE - BP 90 - 74003 ANNECY CEDEX et a fixé au 10/06/2015 la date de cessation des paiements Date d'effet : 24/07/2015
Numéro d'observation
4608
Date d'ajout
24/09/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 04/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).