Entreprise : SYNCHROME MARINE - SIREN 439 099 953
Identité
Dénomination
SYNCHROME MARINE
SIREN (siège)
439 099 953
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2001
Début d’activité
01/09/2001
Date de fin de la personne morale
09/09/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente de bateaux produits et activités du nautisme
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE PORT D HYERES 83400 HYERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 CENTRE NAUTISME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNEZ CHRISTIAN-MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Hyères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43909995300028
Nom commercial
SYNCHRONE MARINE-COMAR YACHT FRANCE
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de bateaux produits et activités du nautisme
Adresse
LE PORT D HYERES
83400 , HYERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 CENTRE NAUTISME
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
43909995300010
Code APE
524W
Adresse
LE PORT D HYERES
83400 , HYERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17 CENTRE NAUTISME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/017969
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 25/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90515
Date d'ajout
15/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du 15/12/2016 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15/12/2016 et a désigné Liquidateur Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
35929
Date d'ajout
22/10/2014
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Numéro d'observation
29989
Date d'ajout
01/08/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29/07/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
25068
Date d'ajout
23/05/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22/05/2014 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 06/08/2014
Numéro d'observation
14986
Date d'ajout
28/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28/11/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
376
Date d'ajout
07/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 06/05/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00210 , date de cessation des paiements le 30/04/2013 désigne Mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Henri Bor 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 06/11/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
48145
Date d'ajout
18/01/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/07/2010
Numéro d'observation
23160
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).