Entreprise : SCI CALYPTUS - SIREN 439 063 587
Identité
Dénomination
SCI CALYPTUS
SIREN (siège)
439 063 587
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2001
Début d’activité
13/09/2001
Date de fin de la personne morale
12/09/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
191532 EUR
Adresse du siège
205 BOURG MURAT PK 27 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON EUGENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2001
Siret
43906358700026
Nom commercial
SCI CALYPTUS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition gestion et administration de tous biens immobiliers
Adresse
205 BOURG MURAT PK 27
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 3
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/08/2001
Siret
43906358700018
Code APE
702C
Adresse
17 RUE DU GENERAL LAMBERT
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
15/01/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 12/11/2013 Ancien : 1536 EUR Nouveau : 191532 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et relative aux associés à compter du 12/11/2013 : Nouveau : THIEN-AH-KOON Frédéric, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : THIEN-AH-KOON Eugène, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : THIEN-AH-KOON Eric, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable modification domicile personnel : THIEN AH KOON Eugène, THIEN AH KOON Eric
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1908
Date d'ajout
07/06/2004
Description
Transfert du siège social Ancienne mention : 17 rue Général Lambert - 97480 SAINT JOSEPH Nouvelle mention : 205 RN3 Bourg-Murat - 97418 PLAINE DES CAFRES Nomination de gérants Ancienne mention : co-gérant : THIA KIME Prosper CANDASSAMY MAIDERY Jean Patrick Roland Nouvelle mention : gérant : THIEN AH KOON Eric THIEN AH KOON Eugène Date d'effet : 04/09/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).