Entreprise : CALYTHERM - SIREN 439 039 074
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2022)
Dénomination
CALYTHERM
SIREN (siège)
439 039 074
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2001
Fermeture de l'établissement - 43903907400034
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2010
Fermeture de l'établissement - 43903907400018
- Date d'effet de la fermeture : 10/05/2006
Fermeture de l'établissement - 43903907400026
- Date d'effet de la fermeture : 10/05/2006
Date de fin de la personne morale
23/09/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
130955.76 EUR
Adresse du siège
AV DE L EUROPE 34830 CLAPIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CEEI CAP ALPHA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLORENTIN DIDIER , CLAUDE , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
LUNEL
Nom, Prénom(s)
LACOULONCHE JEAN-PIERRE , ALAIN , MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
MASSE JACQUELINE , LOUISE , JEANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
COPILLET FABIENNE , VALERIE , LILIANE
Nom d'usage
LACOULONCHE
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
BIANCHI MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
GRABELS
Nom, Prénom(s)
DE LA TAILLE DANIEL , MARIE , GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
PARIS 19
Dénomination
T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NIMES
Dénomination
FABREGA & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NIMES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2001
Siret
43903907400018
Code APE
742C
Adresse
669 RUE DE VALMONT
34980 , SAINT-GELY-DU-FESC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2001
Siret
43903907400034
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise prestataire de services - analyses et services dans le domaine des matériaux organiques et inorganiques - expertises et conseils- étude de projets techniques - contrôle de qualité - recherche et développement de nouveaux services et produits - organisation et conduite d'ateliers de formation, conférences, congrès, colloques, séminaires et symposium.
Adresse
AV avenue de l'Europe
34830 , Clapiers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ceei Cap Alpha
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2006
Siret
43903907400026
Code APE
742C
Adresse
AV DE L EUROPE
34980 , SAINT-GELY-DU-FESC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CEEI CAP ALPHA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23061
Date d'ajout
13/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Montpellier le 13/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9134
Date d'ajout
02/05/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 02/05/2012
Numéro d'observation
10875
Date d'ajout
29/07/2010
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/06/2010 Liquidateur : M FLORENTIN Didier 318 bd de la Republique 34400 Lunel Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales :Le Paysan du Midi 02/07/2010
Numéro d'observation
6302
Date d'ajout
18/05/2004
Description
NOMINATION DE MR FLORENTIN DIDIER CLAUDE MICHEL (DEJA ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MME COPILLET FABIENNE VALERIE LILIANE EPOUSE LACOULONCHE, MAINTENUE DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR Date d'effet : 28/04/2004
Numéro d'observation
4742
Date d'ajout
14/04/2004
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR BIANCHI MICHEL A COMPTER DU 8 DECEMBRE 2003 CAPITAL DE 51.000 EUROS RAMENE A 3.978 EUROS PUIS PORTE A 65.478 EUROS - RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES Date d'effet : 31/12/2003
Numéro d'observation
4736
Date d'ajout
14/04/2004
Description
NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR FLORENTIN DIDIER CLAUDE MICHEL Date d'effet : 23/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).