Entreprise : MAISON FMF - SIREN 439 031 543
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2021)
Dénomination
MAISON FMF
SIREN (siège)
439 031 543
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2001
Date de fin de la personne morale
03/09/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
152500 EUR
Adresse du siège
6 IMP DU LEVANT 31590 VERFEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITE DE PIOSSANE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOYET OLIVIER , LOUIS , GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Villenave-d'Ornon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/2001
Siret
43903154300010
Code APE
741J
Adresse
1 RUE LOUIS RENAULT
31130 , BALMA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
43903154300028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
24 RUE THERON DE MONTAUGE
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
43903154300036
Nom commercial
MAISON FMF
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'étude, la conception, la création, l'exploitation, le financement, l'acquisition, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes entreprises artisanales ou industrielles ainsi que des commerces oeuvrant de manière directe ou indirecte dans les activités de production et commercialisation de produits alimentaires. La mise en oeuvre et la mutualisation de moyens administratifs financiers techniques, juridiques, de gestion, organisationnels, économiques, de communication, mobiliers et immobiliers au service des sociétés ou activités auxquelles elle participe, directement ou indirectement. L'étude et le conseil relatifs aux aspects techniques, juridiques, financiers, de gestion, organisationnels, économiques, de communication, mobiliers et immobiliers concernant le développement et l'optimisation des moyens des activités et commerces à vocation alimentaire. L'achat et la revente d'équipements, de mobiliers, de consommables concernant les activités à vocation alimentaire. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques et droits de propriété intellectuelle concernant directement ou indirectement cet objet social. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissement ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Adresse
6 IMP 6 Impasse du Levant
31590 , Verfeil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone d'Activité de Piossane
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16925
Date d'ajout
13/10/2003
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes NOMINATION DU CABINET JEAN-CLAUDE LANCON, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MME THERESE LUCCIONI NOMINATION DU CABINET VALLY ET ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR ADRIEN PERNET DEMISSIONNAIRE PV D'AGO DU 04/06/2003 Date d'effet: 04/06/2003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).