Entreprise : SCI LES CHAMPS ELYSEE - SIREN 439 017 245
Identité
Dénomination
SCI LES CHAMPS ELYSEE
SIREN (siège)
439 017 245
Date d'immatriculation au RNE
30/08/2001
Début d’activité
17/07/2001
Date de fin de la personne morale
29/08/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété ou la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tout bien et droit pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT L'ELYSEE 97355 MACOURIA FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK18
Représentants
Nom, Prénom(s)
IGIER DOMINIQUE , BERNARD
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Carsan
Nom, Prénom(s)
CHAUDAT Brigitte , Marcelle
Nom d'usage
IGIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Carsan
Nom, Prénom(s)
PREVOT Maryse , Gabriele , Rose , Emilienne
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Bourail
Nom, Prénom(s)
BATAILLIE Eric , Hilaire , Remi
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Montsinéry-Tonnegrande
Nom, Prénom(s)
BULANT Valérie , Michèle , Brigitte
Nom d'usage
BATAILLIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Montsinéry-Tonnegrande
Nom, Prénom(s)
MAS François , Roger
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Macouria
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/2001
Siret
43901724500010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
ACQUISITION PAR ACHAT OU APPORT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR, TRANSFORMATION AMENAGEMENT ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
LIEU DIT L'ELYSEE
97355 , MACOURIA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK18
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
663
Date d'ajout
28/07/2003
Description
Cession de parts MONSIEUR ROGER ARISTIDE GOJARD CEDE AU CESSIONNAIRE QUI ACCEPTE, LES 20 PARTS SOCIALES NUMEROTEES DE 21 A 40, QU'IL DETIENT DANS LA SCI LES CHAMPS ELYSEE A SAVOIR : MME REYNAL DE SAINT-MICHEL : 21 A 27; MR ET MME BAITAILLIE : 28 A 34, MR IGIER 35 A 37, MME IGIER : 38 A 40.
Numéro d'observation
542
Date d'ajout
17/04/2003
Description
Changement de gérant PARTANT : M. BATAILLE ERIC HILAIRE REMI NOUVEAU : M. IGIER DOMINIQUE BERNARD (A/C DU 14.03.2003) ANNONCES LEGALES : SEMAINE GUYANAISE DU 24.04.2003
Numéro d'observation
542
Date d'ajout
17/04/2003
Description
M. HEURARD THIERRY FRANCK MARCEL CEDE 20 PARTS SOCIALES A MME PREVOT MARYSE GABRIELLE (A/C DU 17.07.2002)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).