Entreprise : SCI ANGERS BICHON - SIREN 439 000 738
Identité
Dénomination
SCI ANGERS BICHON
SIREN (siège)
439 000 738
Date d'immatriculation au RNE
28/08/2001
Début d’activité
01/02/2001
Date de fin de la personne morale
27/08/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
760 EUR
Adresse du siège
40 B PL DU DOCTEUR BICHON 49100 ANGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUNEAU NATHALIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
MENORE BRIGITTE , MARCELLE , GERMAINE
Nom d'usage
CAUNEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Verrières-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43900073800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE
Adresse
40 B PL DU DOCTEUR BICHON
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6955
Date d'ajout
04/09/2006
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 112 520 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 760 EUROS DEMISSION DE MR ROUAULT (ZACAHRIAH) DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE MR CAUNEAU (GUY-CLAUDE) EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT A COMPTER DU 01.06.2006 INSCRIPTION DES ASSOCIES MR CAUNEAU (GUY CLAUDE) - MELLE CAUNEAU (NATHALIE) Date d'effet : 31/05/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
951
Date d'ajout
09/01/2006
Description
Modification de la gérance DEMISSION DE MONSIEUR MARZIN YANN EN QUALITE DE CO-GERANT ASSOCIE SUITE A UNE CESSION DE PART Date d'effet : 29/08/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).