Entreprise : DES ROCHELLES - SIREN 438 997 959
Identité
Dénomination
DES ROCHELLES
SIREN (siège)
438 997 959
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2001
Date de fin de la personne morale
23/08/2100
Date de clôture
31/07
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
72000 EUR
Adresse du siège
Lieu-Dit Tily 44460 AVESSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TILY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT CHRISTOPHE , CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Avessac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43899795900012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exercice d'activité exclusivement agricole (élevage de bovins lait)
Adresse
Lieu-Dit Tily
44460 , AVESSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TILY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/06/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/04/2013
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2012, JOURNAL PUBLICATEUR : OUEST FRANCE DU : 19-01-2013 - ADRESSE DE LIQUIDATION : SIEGE SOCIAL.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/08/2009
Description
120020090820 ********* Transformation de GAEC en EARL Date d'effet de la formalité: 01/07/2009 Changement de dénomination de : GAEC DES ROCHELLES en : DES ROCHELLES Changement de forme juridique de : G.A.E.C. en : E.A.R.L.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/11/2006
Description
225020061121 ********* Changement dans la gérance Date d'effet de la formalité: 01/09/2006 Anc co-gerant : Mme VAILLANT née CHAUVIN Nicole Renée
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/2003
Description
120020030425 ********* Transformation d'EARL en GAEC Date d'effet de la formalité: 01/04/2003 Changement de forme juridique Changement de dénomination de : EARL VAILLANT en : GAEC DES ROCHELLES ANCIEN CAPITAL: 7500 EUROS NOUVEAU CAPITAL: 72000 EUROS CO-GERANT : Mme VAILLANT née CHAUVIN Nicole Renée Marie Thérès. CO-GERANT : M. VAILLANT Christophe Christian. Anc. Gerant associe unique : M. VAILLANT Pierre François Marie Augustin.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).