Entreprise : NAVIFLOTTE - SIREN 438 990 558
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2021)
Dénomination
NAVIFLOTTE
SIREN (siège)
438 990 558
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2001
Date de fin de la personne morale
30/08/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
17 BD CHAMPFLEURY 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMARAGGI PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
EYSSAUTIER JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
NAVISUDEST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2001
Siret
43899055800019
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Activité principale
Transports fluviaux de fret
Adresse
135 RUE DU GRAND GIGOGNAN
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2001
Siret
43899055800027
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations de transport pour son compte ou le compte de tiers par voie fluviale de marchandises de toute nature
Adresse
17 BD 17 boulevard Champfleury
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14094
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Par jugement du 31/05/2021, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15292
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 28/03/2019, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné : Liquidateur : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO (10 avenue de la Croix rouge - Hôtel d'Entreprise 84000 Avignon) en lieu et place de Maître Jean-François AUBERT Date d'effet : 28/03/2019
Numéro d'observation
10311
Date d'ajout
04/08/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 03/08/2016, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me AUBERT J.F. 10, avenue de la Croix Rouge Hôtel d'Entreprises 84000 Avignon date de cessation des paiements : 24/07/2015 Date d'effet : 03/08/2016
Numéro d'observation
2805
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 24/02/2016, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 mois Date d'effet : 24/02/2016
Numéro d'observation
9984
Date d'ajout
20/08/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement du 19/08/2015, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: SORBIER Jacques Juge commissaire suppléant : BRIES Gérard Mandataire judiciaire : Me AUBERT J.F. 10, avenue de la Croix Rouge Hôtel d'Entreprises 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 24/07/2015 Date d'effet : 19/08/2015
Numéro d'observation
12705
Date d'ajout
30/09/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/08/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).