Entreprise : SCI SAINT FIRMIN - SIREN 438 953 325
Identité
Dénomination
SCI SAINT FIRMIN
SIREN (siège)
438 953 325
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2001
Début d’activité
16/03/2001
Date de fin de la personne morale
18/09/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété des biens immobiliers sis à Holtzheim 13 rue Saint-Pirmin Cadastrés section 27 N° 329/122 et après extinction de l'usufruit leur jouissance et leur mise en valeur par location ou autrement
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
274500 EUR
Adresse du siège
13 RUE SAINT-PIRMIN 67810 HOLTZHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DICKELI MICHELE
Nom d'usage
HOUILLON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Holtzheim
Nom, Prénom(s)
DICKELY PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Neuville-de-Poitou
Nom, Prénom(s)
DICKELY PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Holtzheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2001
Siret
43895332500018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété des biens immobiliers sis à Holtzheim 13 rue Saint-Pirmin Cadastrés section 27 N° 329/122 et après extinction de l'usufruit leur jouissance et leur mise en valeur par location ou autrement
Autres Activités
Propriété des biens immobiliers sis à Holtzheim 13 rue Saint-Pirmin Cadastrés section 27 N° 329/122 et après extinction de l'usufruit leur jouissance et leur mise en valeur par location ou autrement
Adresse
13 RUE SAINT-PIRMIN
67810 , HOLTZHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
18028
Date d'ajout
12/12/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/03/2009 : Partant : DICKELI Robert, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18032
Date d'ajout
12/12/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/03/2014 : Partant : DICKELI Marie Antoinette Georgette Dite Mariette, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).