Entreprise : SCI PASCAL - SIREN 438 953 127
Identité
Dénomination
SCI PASCAL
SIREN (siège)
438 953 127
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2001
Début d’activité
16/03/2001
Date de fin de la personne morale
18/09/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété de lots de copropriété à Lingolsheim 9 rue des alouettes à Strasbourg Koenigshoffen 12 rue Virgile et de biens immobiliers à Holtzheim 8 rue de la paix et après extinction de l'usufruit leur jouissance et mise en valeur par location ou autrement
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
166500 EUR
Adresse du siège
13 RUE SANT FIRMIN 67810 HOLTZHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DICKELI MICHELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Holtzheim
Nom, Prénom(s)
DICKELI PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Holtzheim
Nom, Prénom(s)
DICKELI PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Neuville-de-Poitou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2001
Siret
43895312700018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété de lots de copropriété à Lingolsheim 9 rue des alouettes à Strasbourg Koenigshoffen 12 rue Virgile et de biens immobiliers à Holtzheim 8 rue de la paix et après extinction de l'usufruit leur jouissance et mise en valeur par location ou autrement
Autres Activités
Propriété de lots de copropriété à Lingolsheim 9 rue des alouettes à Strasbourg Koenigshoffen 12 rue Virgile et de biens immobiliers à Holtzheim 8 rue de la paix et après extinction de l'usufruit leur jouissance et mise en valeur par location ou autrement
Adresse
13 RUE SANT FIRMIN
67810 , HOLTZHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17990
Date d'ajout
09/12/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/03/2014 : Partant : DICKELI Marie Antoinette Georgette Dite Mariette, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17989
Date d'ajout
09/12/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/03/2009 : Partant : DICKELI Robert, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).