Entreprise : LOMA - SIREN 438 939 290
Identité
Dénomination
LOMA
SIREN (siège)
438 939 290
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2001
Date de fin de la personne morale
16/09/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
109000 EUR
Adresse du siège
22 C AV DES GORGES DU TARN 48000 MENDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMOUROUX CARINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
MENDE
Nom, Prénom(s)
MARCHAND LOIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
MENDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/07/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43893929000013
Nom commercial
LES PAINS DES QUATRE SAISONS
Code APE
1071B - Cuisson de produits de boulangerie
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Cuisson de produits de boulangerie (point chaud), pâtisserie, confiserie, glaces, sadwicherie, boissons
Adresse
22 C AV 22 avenue des Gorges du Tarn
48000 , Mende - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
572
Date d'ajout
21/04/2017
Description
Par jugement du 20/04/2017, le Tribunal de Commerce de Mende a prononcé Clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actifs - L644-5 al.1 Date d'effet : 20/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
576
Date d'ajout
21/04/2017
Description
Radiation du RCS le 21/04/2017 avec effet au 20/04/2017
Numéro d'observation
821
Date d'ajout
04/07/2014
Description
Par jugement du 03/07/2014, le Tribunal de Commerce de MENDE a prononcé Prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la sauvegarde sans activité - L622-10 al.2 Liquidateur : Me Marc ANDRE 2, Rue Salvador Allende 30100 ALES Date d'effet : 03/07/2014
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Par jugement du 3 avril 2014, sur la demande du ministère public, le Tribunal de Commerce de MENDE a renouvelé la période d'observation de quatre moix à compter du 21 avril 2014
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
06/02/2014
Description
Par jugement du 5 février 2014, sur la demande du ministère public, le Tribunal de Commerce de MENDE a renouvelé la période d'observation de deux moix à compter du 21 février 2014
Numéro d'observation
1134
Date d'ajout
02/10/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) Par jugement du 02/10/2013, le Tribunal de Commerce de Mende a prononcé Renouvellement de la période d'observation de 6 mois - L621-3 à compter du 21/08/2013
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
21/02/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Suivant jugement en date du 21/02/2013, le Tribunal de Commerce de MENDE a prononcé Ouverture d'une procédure de sauvegarde avec administrateur - L621-4 al.4 et a désigné Administrateur Judiciaire: FHB - Administrateurs Judiciaires Associés - Me BLANC Jean-François Avenue du Lot 48500 LA CANOURGUE avec mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux Mandataire judiciaire : Me Marc ANDRE - Mandataire Judiciaire Passage Champeyrache BP 40159 30100 ALES Date d'effet : 21/02/2013
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
21/01/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/09/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).