Entreprise : EARL CRUEIZE - SIREN 438 894 099
Identité
Dénomination
EARL CRUEIZE
Sigle
EARL CRUEIZE
SIREN (siège)
438 894 099
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2001
Date de fin de la personne morale
20/08/2100
Date de clôture
30/09
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
155000 EUR
Adresse du siège
LES SALCES VILLAGE 48100 LES SALCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRUEIZE DIDIER , EMILE , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Les Salces
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43889409900011
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bovins viandé
Adresse
LES SALCES VILLAGE
48100 , LES SALCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1923
Date d'ajout
22/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : CRUEIZE Didier Emile Michel, siège de la liquidation : 48100 Les Salces, parution de la publicité légale : Lozère Nouvelle en date du 29/10/2020
Numéro d'observation
1546
Date d'ajout
01/09/2020
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 31/07/2020
Numéro d'observation
94
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Transformation de la société à compter du 31/10/2013 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2013 : Partant : CRUEIZE Thérèse, Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).