Entreprise : NEXTEP - SIREN 438 891 657
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2021)
Dénomination
NEXTEP
SIREN (siège)
438 891 657
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2002
Fermeture de l'établissement - 43889165700035
- Date d'effet de la fermeture : 25/02/2021
Fermeture de l'établissement - 43889165700019
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2002
Fermeture de l'établissement - 43889165700027
- Date d'effet de la fermeture : 13/05/2011
Date de fin de la personne morale
11/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
11 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 A 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUDRON LIONEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PAPOUIN GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rueil Malmaison CEDEX
Nom, Prénom(s)
SOUFFLOT DANIELLE
Nom d'usage
CAUDRON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CAUDRON GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Québec
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ENERLIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43889165700019
Code APE
741G
Adresse
7 HAM ST FIACRE
78290 , CROISSY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43889165700035
Nom commercial
NEXTEP
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de conseils diagnostic audit et recherche d optimisation par tout procédé physique et informatique en matière d énergie éventuellement lie à tout processus
Adresse
11 QUAI 11-15 Quai de Dion Bouton
92800 , Puteaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 A 15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
43889165700027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
59 B BD RICHARD WALLACE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 25/02/2021 Dénomination de l'associé unique : ENERLIS SAS 798 562 450 RCS NANTERRE Parution : Actu-Juridique du 02/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49851
Date d'ajout
23/03/2010
Description
Le commissaire aux comptes titulaire n'habite pas à l'adresse indiquée
Numéro d'observation
80695
Date d'ajout
12/03/2002
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).